Ymddiriedolwyr IAITH CYF

Rhif yr elusen: 1130052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sali Wyn Islwyn Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Siwan Tomos Ymddiriedolwr 25 January 2023
CYLCH MEITHRIN PENTREUCHAF
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod
Dr Steve Eaves Ymddiriedolwr 27 January 2017
Dim ar gofnod
Parch Gareth Ioan Ymddiriedolwr 13 July 2016
THE ANCIENT CATTLE OF WALES BREED SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CAERWEDROS VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
EUROS LEWIS Ymddiriedolwr 12 November 2013
Dim ar gofnod
ALUN LLOYD JONES Ymddiriedolwr
LLANFARIAN VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DILYS DAVIES Ymddiriedolwr
TRO'R TRAI
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1423 diwrnod