Hanes ariannol CHARLTON WITH CROPTHORNE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1124403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.56k £70.12k £93.14k £98.39k £120.12k
Cyfanswm gwariant £69.19k £67.29k £88.24k £86.54k £104.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £48.09k £73.86k £69.61k £85.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £6.24k