Hanes ariannol SOLICITORS BENEVOLENT ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1124512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £1.90m | £1.24m | £1.46m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.70m | £2.14m | £1.92m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.30m | £813.69k | £997.97k | £1.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £532.26k | £592.15k | £429.10k | £464.66k | £633.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £573.23k | £262.21k | £12.66k | £2.92k | £638.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.50m | £1.91m | £1.71m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.76k | £193.94k | £222.74k | £205.54k | £226.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.66k | £25.48k | £38.43k | £30.40k | £108.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £113.94k | £128.84k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £77.32k | £81.71k | £77.80k | £88.82k | £749 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.