Hanes ariannol FESTIVAL MEDICAL SERVICES
Rhif yr elusen: 1124695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.32k | £52.51k | £457.38k | £679.74k | £799.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.98k | £161.82k | £327.78k | £468.65k | £708.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.79k | £4.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £206.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £47.99k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £416.36k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £849 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £8.04k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £452.98k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £15.67k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £170.15k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.