TEMPO TIME CREDITS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tempo develops projects that support the engagement of citizens in the design and delivery of local services. We support local organisations in England and Wales to set up time credit projects that support individuals to give time to their communities, enabling individuals and community organisations to work together to see positive change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£696,511
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £696.51k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£879,550
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £879.55k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £150,453 o 5 gontract(au) llywodraeth a £382,934 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £879.55k |
Pobl

21 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1161760 VALUEYOU
- 24 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- SPICE INNOVATIONS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Jarman | Cadeirydd | 27 January 2021 |
|
|
||||
Catalin Adrian Stoiovici | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
REBECCA BOOTH | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Angela Barraago | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Tamara Collard | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Karen Jane Penney | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Christina Isabell Taylor | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
John Puzey | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|||||
Stuart Mullin | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £1.74m | £1.29m | £1.01m | £696.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £1.66m | £1.34m | £1.08m | £879.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £450.70k | £341.45k | £341.45k | £175.77k | £150.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.67k | £602.00k | £661.11k | £595.12k | £382.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £182.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.61m | £1.26m | £1.01m | £696.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £128.46k | £28.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.90m | £1.66m | £1.34m | £1.08m | £879.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.55k | £17.06k | £15.44k | £16.03k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £88.45k | £276.55k | £221.28k | £160.63k | £103.81k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £487.68k | £388.66k | £252.93k | £215.29k | £101.94k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £253.22k | £261.83k | £116.09k | £85.78k | £98.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 4 MARCH 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04 OCT 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (THE “OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO: TO ADVANCE EDUCATION OF SOCIETY IN THE BENEFITS OF COMMUNITY ENGAGEMENT, VOLUNTEERING AND THE OPPORTUNITIES THAT TIME CREDITS PROVIDE TO DERIVE THOSE BENEFITS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND PARTICIPATION IN SOCIETY. TO DEVELOP THE CAPABILITY AND CAPACITY OF COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH BRINGING TOGETHER LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL ORGANISATIONS, IN ORDER TO DELIVER SUSTAINABLE SOLUTIONS THAT BENEFIT THEIR LOCAL COMMUNITIES. THIS PARTNERSHIP DEVELOPMENT WILL BE TARGETED AT THOSE IN SOCIETY LEAST ABLE TO TAKE ADVANTAGE OF ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE. TO IMPROVE THE DIVERSITY AND QUANTITY OF VOLUNTEERING AT BOTH A LOCAL AND NATIONAL LEVEL, BY PROMOTING AND MANAGING TIME CREDITS AND ASSOCIATED DIGITAL SOLUTIONS. TO PROMOTE UNPAID WORK AND INCREASE AWARENESS OF HOW VOLUNTARY WORK ENRICHES SOCIETY AND COMMUNITY LIVING, FURTHER ENABLED BY THE PROVISION OF TIME CREDITS. TO PROVIDE RESEARCH AND CONSULTANCY TO SUPPORT DELIVERY OF OUR CHARITABLE ACTIVITIES AND OBJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Maltings
East Tyndall Street
CARDIFF
CF24 5EA
- Ffôn:
- 02920462045
- E-bost:
- hello@wearetempo.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window