ymddiriedolwyr ADVONET
Rhif yr elusen: 1126132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Ghosh | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||
Dr Maisie Roberts | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||
Jodie Champaneria | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||
Cllr Sharon Burke | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||||||
Cllr Peter John Gruen | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||||
Emma Victoria Williams | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||||
Kirti Tandel | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
||||||||
MAU YIP | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||||||
IVAN NIP | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
||||||||
RALPH PORTER | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
||||||||
REINHARD BECK | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.