Hanes ariannol JAMES ALLEN'S GIRLS' SCHOOL

Rhif yr elusen: 1124853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.07m £22.79m £25.08m £28.41m £31.29m
Cyfanswm gwariant £22.65m £22.48m £24.26m £25.92m £28.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £505.86k £31.68k £699.56k £312.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.31m £1.06m £1.96m £2.09m £2.18m
Incwm - Weithgareddau elusennol £18.83m £19.40m £21.14m £25.26m £28.44m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £448.83k £358.24k £318.45k £366.30k £362.65k
Incwm - Arall £1.48m £1.46m £1.63m £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £494.78k £24.58k £654.52k £40.80k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £20.67m £20.56m £22.09m £25.36m £25.59m
Gwariant - Ar godi arian £1.98m £1.92m £2.17m £567.32k £2.44m
Gwariant - Llywodraethu £20.09k £23.88k £28.92k £41.23k £49.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £68.91k £64.62k £64.34k £82.93k £93.88k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0