TARGET OVARIAN CANCER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Over 7,000 women are diagnosed with ovarian cancer each year in the UK, and each day sadly 11 women die from this disease. Target Ovarian Cancer's vision is to stop ovarian cancer from devastating lives. We do this by targeting what's important - symptoms awareness, life-saving early diagnosis, better treatments and support for everyone affected - and we do this across all four nations of the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Cyfanswm incwm:
£4,023,662
Roddion a chymynroddion | £4.01m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £12.16k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,420,026
Codi arian | £1.16m | |
Weithgareddau elusennol | £3.26m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,150 o 1 gontract(au) llywodraeth a £25,009 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.16m | |
Gwariant elusennol | £3.26m |
Pobl

44 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se Miao Angie Ma | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Jo Paice | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Saswati Saha Mitra | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Rajesh Bhogaita | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Sonya Judith Clara Branch | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Joanna Margaret Barker MBE | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.77m | £3.16m | £3.89m | £3.27m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40m | £3.20m | £3.49m | £3.49m | £4.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £23.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £88.00k | £25.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.77m | £3.16m | £3.89m | £3.27m | £4.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.32k | £5.97k | £3.01k | £2.53k | £12.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £231.54k | £90.43k | £240.20k | £510.50k | £270.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £2.46m | £2.64m | £2.42m | £3.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £721.80k | £738.14k | £845.00k | £1.07m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.76k | £20.66k | £13.14k | £25.60k | £15.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £122.04k | £148.95k | £98.87k | £35.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.14k | £4.30k | £25.68k | £27.30k | £24.78k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.62m | £1.76m | £2.06m | £1.79m | £1.36m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £373.45k | £533.00k | £450.63k | £408.20k | £370.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/06/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/2013 as amended on 05 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR, AMONG WOMEN WHO HAVE OR ARE AT RISK OF DEVELOPING OVARIAN CANCER OR OTHER GYNAECOLOGICAL DISEASES BY: 3.1 THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES, PREVENTION, DETECTION, TREATMENT AND CURE OF OVARIAN CANCER AND OTHER GYNAECOLOGICAL DISEASES AND THEIR EFFECTS AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; 3.2 RELIEF OF SUFFERING AMONG WOMEN AFFECTED BY OVARIAN CANCER AND OTHER GYNAECOLOGICAL DISEASES, THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS, THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT AND INFORMATION; AND 3.3 THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON ISSUES RELATING TO OVARIAN CANCER AND OTHER GYNAECOLOGICAL DISEASES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, SCOTLAND, NORTHERN IRELAND. ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 ANGEL GATE
LONDON
EC1V 2PT
- Ffôn:
- 02079235470
- E-bost:
- info@targetovariancancer.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window