Hanes ariannol THE ROYAL ACADEMY OF ARTS

Rhif yr elusen: 1125383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.32m £36.73m £43.38m £43.83m £38.11m
Cyfanswm gwariant £37.78m £30.81m £33.18m £36.67m £46.60m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £27.96m £26.41m £22.29m £25.54m £17.91m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £12.30m £7.07m £12.26m £11.36m £12.30m
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.04m £3.25m £8.83m £6.27m £7.33m
Incwm - Gwaddolion £625.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.61k £470 £5.94k £655.00k £565.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £583.97k £842.12k £272.40k £1.04m £833.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £27.17m £21.80m £23.57m £25.60m £32.92m
Gwariant - Ar godi arian £10.60m £8.27m £9.43m £10.75m £13.36m
Gwariant - Llywodraethu £81.65k £71.68k £81.66k £89.00k £134.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £5.89k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £16.83k £735.85k £178.87k £319.00k £323.00k