THE VACATION TERM FOR BIBLICAL STUDY

Rhif yr elusen: 1125494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity runs a summer school with a programme of lectures at a high educational level given by scholars who are expert in biblical study, theology and related subjects. Instruction is also provided in biblical Greek and Hebrew at beginner, intermediate and advanced levels. The programme is delivered at a price which compares very favourably with other residential summer schools.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £29,288
Cyfanswm gwariant: £32,369

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Awst 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr TIMOTHY JOHN WINDER BED PHD Cadeirydd
Dim ar gofnod
Proffesor Eryl Wynn Davies Ymddiriedolwr 25 July 2022
THE JOINT COMMITTEE FOR A NEW TRANSLATION OF THE BIBLE INTO WELSH
Derbyniwyd: Ar amser
CALVINISTIC METHODIST OR PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES CANDIDATES AND TRAINING DEPARTMENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Edward Adams Ymddiriedolwr 19 July 2019
Dim ar gofnod
Professor Judith Margaret Lieu Ymddiriedolwr 15 July 2019
Dim ar gofnod
Rev Richard Wyber Ymddiriedolwr 01 August 2016
TOC H AND ALL HALLOWS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY FOR LICENSED MINISTERS IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JANE DEANNE MCLARTY Ymddiriedolwr 01 July 2016
THE CHARLIE BAYNE TRAVEL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CORPUSTY AND SAXTHORPE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: 25 diwrnod yn hwyr
NICOLA SIAN PITTAM Ymddiriedolwr 05 January 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY BROOKFIELD, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Marion Cowen Ymddiriedolwr 17 September 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SAVIOUR, CHALK FARM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
REVD CANON JOHN RICHARD WESTWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROFESSOR MORNA DOROTHY HOOKER MAPHDDLIT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £119.25k £46.46k £31.12k £32.01k £29.29k
Cyfanswm gwariant £16.51k £31.68k £16.60k £35.61k £32.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 23 Medi 2021 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 23 Medi 2021 85 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 31 Mawrth 2021 274 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 31 Mawrth 2021 274 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
96 Hills Road
Saham Hills
THETFORD
Norfolk
IP25 7EZ
Ffôn:
01953889898
Gwefan:

vtbs.org.uk