ymddiriedolwyr THE VACATION TERM FOR BIBLICAL STUDY
Rhif yr elusen: 1125494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr TIMOTHY JOHN WINDER BED PHD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Proffesor Eryl Wynn Davies | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||
Professor Edward Adams | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Professor Judith Margaret Lieu | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Rev Richard Wyber | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|||||
Dr JANE DEANNE MCLARTY | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||
NICOLA SIAN PITTAM | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|||||
Janet Marion Cowen | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|||||
REVD CANON JOHN RICHARD WESTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR MORNA DOROTHY HOOKER MAPHDDLIT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.