Hanes ariannol PENELOPE MARTIN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1127485
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.57k £30.03k £25.98k £21.59k £21.36k
Cyfanswm gwariant £109.94k £136.27k £174.80k £162.56k £60.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A