THE REUSE CENTRE LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A furniture reuse charity that provides constructive volunteering opportunities in Bedfordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £47,463 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 801035 IMPAKT HOUSING & SUPPORT
- 06 Mai 2009: Cofrestrwyd
- 24 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
- FURNITURE LINK (Enw gwaith)
- FURNITURE LINK BEDFORD LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.84k | £187.58k | £250.81k | £291.94k | £257.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.48k | £178.18k | £219.50k | £293.52k | £266.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £12.50k | £0 | £47.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 13 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 13 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JULY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 1 SEPTEMBER 2008 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
(A1) THE RELIEF OF POVERTY IN THE HISTORIC COUNTY OF BEDFORDSHIRE AND IMMEDIATE SURROUNDS BY RENOVATING AND SUPPLYING FURNITURE, HOUSEHOLD GOODS AND DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT TO PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS ON NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. (A2) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY; 1. THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING, USE OF RECYCLING, USE OF RECYCLED PRODUCTS AND THE USE OF SURPLUS; 2. PARTAKING IN NATIONAL AND COMMUNITY SCHEMES AND PROJECTS FOR RECYCLING AND REUSING MATERIALS, COMPONENTS AND RESOURCES.
Maes buddion
BEDFORDSHIRE AND IMMEDIATE SURROUNDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window