Dogfen lywodraethu BARNARD CASTLE SCHOOL
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/07/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/05/2013 AS AMENDED ON 01 JAN 1900 AS AMENDED ON 13 SEP 2019 AS AMENDED ON 13 SEP 2019 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
?1. ADVANCE EDUCATION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF A SCHOOL IN OR NEAR BARNARD CASTLE, COUNTY DURHAM AND TO GIVE RELIGIOUS EDUCATION IN THE SCHOOL IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES; 2. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE EDUCATION, RECREATION OR OTHER LEISURE ACTIVITIES OF THE PUBLIC AT LARGE.?
Maes buddion
BARNARD CASTLE, COUNTY DURHAM
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.