Hanes ariannol THE NEWBURY BIBLE - PATTERN CHURCH

Rhif yr elusen: 1129181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £185.88k £168.16k £165.77k £169.49k £197.95k
Cyfanswm gwariant £174.68k £159.18k £169.32k £202.14k £205.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.31k N/A N/A N/A