THE MERCHANT TAYLORS' SCHOOLS CROSBY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Merchant Taylors' Schools Crosby provide education to boys and girls from the ages 4-18, in two Senior Schools, two Junior Schools and a Mixed Infant School. With the exception of pupils aged 4-7 and a small amount of teaching in the sixth form, the Schools provide a single sex education. There is however a wide range of extra-curricular activities in which both boys and girls can participate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£15,902,930
Roddion a chymynroddion | £489.15k | |
Weithgareddau elusennol | £14.88m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £144.85k | |
Buddsoddiadau | £306.14k | |
Arall | £86.29k |
Cyfanswm gwariant:
£16,353,901
Codi arian | £116.69k | |
Weithgareddau elusennol | £16.14m | |
Arall | £101.90k |
£719,921 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £218.59k | |
Gwariant elusennol | £16.14m |
Codi arian a Arall Gwariant | £218.59k | |
Gwariant elusennol | £16.14m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £268.95k |
Pobl

244 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
- Wigan
- Wirral
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew King | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Jeremy Alexander Quartermain | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Anthony O'Brien | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
SARAH LOUISE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Gareth Richard Mawdsley | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Fay | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Colin Sinclair | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Chris Stuart Green | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Glynis Steen Johnston | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Philip John Marshall KC | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Dr Manoj Agarwal | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Charles Cowling | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|||||
Anna Gabriella Gervasoni | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.91m | £14.99m | £15.79m | £16.72m | £15.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.44m | £14.67m | £16.11m | £16.36m | £16.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £234.94k | £60.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £326.63k | £40.00k | £96.04k | £462.65k | £489.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100.17k | £133.00k | £145.14k | £155.59k | £144.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.23m | £14.05m | £15.15m | £15.69m | £14.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £40.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £307.64k | £349.26k | £349.33k | £306.14k | |
|
Incwm - Arall | £259.69k | £459.63k | £45.92k | £65.34k | £86.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £105.37k | £300.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.27m | £14.55m | £15.95m | £16.19m | £16.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.97k | £75.84k | £86.74k | £96.46k | £116.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £119.34k | £90.13k | £62.67k | £54.03k | £51.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.09k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £41.14k | £74.07k | £69.47k | £101.90k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £25.46m | £15.66m | £15.85m | £17.59m | £26.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £180.00k | £12.80m | £11.96m | £9.67m | £837.73k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.73m | £2.82m | £3.32m | £3.71m | £3.19m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.42m | £1.60m | £2.31m | £2.75m | £2.01m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 JULY 2008 as amended on 13 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (OBJECTS) FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS BY: THE PROVISION OF DAY AND/OR BOARDING SCHOOL OR SCHOOLS IN OR NEAR CROSBY WHICH SHALL SUBJECT TO BELOW INCLUDE INSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH; AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY. IN ACCORDANCE WITH ANY POLICY SET BY THE GOVERNORS FROM TIME TO TIME, ANY PUPIL MAY BE EXEMPTED FROM INSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
CROSBY
Elusennau cysylltiedig
- BROCK PRIZE FUND
- CANON ARMOUR READING PRIZE FUND
- CRADDOCK-WATSON PRIZE FUND
- CROSTEKER PRIZE FUND
- CYNTHIA SMITH PRIZE FUND
- DAVIES PRIZE FUND
- DAWBARN MEMORIAL PRIZE FUND
- DERBY PRIZE FUND
- DR JOSEPH G G CORKHILL FUND
- ERIC BROCK MEMORIAL PRIZE FUND
- FORDHAM PRIZE FUND
- FRIENDS OF MERCHANT TAYLORS' SCHOOL CROSBY
- GALE PRIZE FUND
- GAMES FUND
- JACKSON MEMORIAL PRIZE FUND
- JUBILEE SCHOLARSHIP FUND
- LONGFORD GREEK PRIZE FUND
- LONGFORD LATIN PRIZE FUND
- LONGFORD PRIZE FUND
- MELLER PRIZE FUND
- MERCHANT TAYLORS' SCHOOLS OF THE FOUNDATION OF JOHN HARRISON TRUST
- MILTON MEMORIAL PRIZE FUND
- MONTEFIORE PRIZE FUND
- MORTIMER PRIZE FUND
- R EMRYS JONES LECTURE TRUST FUND
- SHEPHERD EASTWOOD PRIZE FUND
- SIMMONDS CRICKET PRIZE FUND
- SIR HENRY LUCY SCHOLARSHIP FUND SOLDIERS CLUB
- SNIGGERY SCHOLARSHIPS FUND
- THE MITCHELL PRIZE FOR ENGLISH
- THE TEMPLE ROBERTS MEMORIAL PRIZE FUND
- THOMPSON PRIZE FUND
- TYLER PRIZE FUND
- VIEHOFF PRIZE FUND
- W E RICHARDS MEMORIAL PRIZE
- WOODWARD PRIZE FUND
- WOODWARD PRIZE FUND ( GIRLS SCHOOL)
- 29 Ebrill 2009 : Asset transfer out
- 22 Medi 2008 : Cofrestrwyd
- 29 Ebrill 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
186 LIVERPOOL ROAD
CROSBY
LIVERPOOL
L23 0QP
- Ffôn:
- 01519499325
- E-bost:
- cosec@merchanttaylors.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window