Hanes ariannol FOUNDATION FOR RELIEF AND RECONCILIATION IN THE MIDDLE EAST
Rhif yr elusen: 1133576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £815.44k | £863.71k | £842.71k | £768.29k | £569.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £983.68k | £826.45k | £802.37k | £694.59k | £605.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £813.90k | £862.10k | £841.85k | £767.19k | £567.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.27k | £1.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £278 | £348 | £864 | £1.10k | £2.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £16.40k | £8.18k | £3.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £958.98k | £815.94k | £792.76k | £684.01k | £585.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.70k | £10.52k | £9.62k | £10.58k | £19.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.27k | £7.14k | £4.90k | £4.81k | £6.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £257.93k | £317.67k | £217.93k | £196.41k | £238.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.