Hanes ariannol THE NHQ TRUST
Rhif yr elusen: 1126525
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10 | £19.86k | £2 | £5.16k | £156 | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.04k | £21.87k | £21.19k | £8.46k | £1.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.