Hanes ariannol PALACE FOR LIFE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1125878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.50m £2.22m £2.59m £2.68m £3.00m
Cyfanswm gwariant £2.53m £2.02m £2.42m £2.54m £2.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £148.54k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.00k £351.59k £405.48k £265.46k £289.80k
Incwm o roddion a chymynroddion £502.70k £573.43k £341.50k £341.91k £405.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.00m £1.65m £2.25m £2.34m £2.57m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £708 £46 £150 £2.34k £23.47k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £40.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.36m £1.94m £2.27m £2.37m £2.60m
Gwariant - Ar godi arian £167.42k £76.47k £150.02k £158.55k £231.22k
Gwariant - Llywodraethu £11.00k £9.61k £9.40k £9.20k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £12.31k £0