Ymddiriedolwyr STONYHURST
Rhif yr elusen: 1127929
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY CHITNIS | Cadeirydd | 10 May 2012 |
|
|||||
Dr Aileen Brady | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Charles Edward Foulds | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Joanne Dodd | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gerard Lagerberg | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Simon Glassbrook | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||
Christine Kuenen | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||
Rev Roger Dawson | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Dr NUALA MELLOWS | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
David Finn | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr Maria Alicia Josephina Guzkowska | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||
Rev MATTHEW POWER SJ | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.