Hanes ariannol NORTH EAST WALES MIND

Rhif yr elusen: 1126091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £357.92k £567.05k £509.45k £520.30k £521.52k
Cyfanswm gwariant £370.40k £413.67k £498.20k £582.27k £568.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £111.19k £111.19k £417.00k £416.59k £389.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £58.50k £9.60k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £20.03k £18.34k £48.99k £31.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £19.07k £34.15k £52.72k £90.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £527.91k £456.93k £416.59k £389.69k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £43 £31 £2.00k £5.35k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £5.02k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £413.67k £498.20k £582.27k £568.28k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.28k £5.25k £0 £20.34k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0