Hanes ariannol GOOD NEIGHBOUR PROJECT

Rhif yr elusen: 1126344
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.32k £47.70k £6.37k £5.17k £868
Cyfanswm gwariant £90.82k £59.14k £24.85k £30.01k £3.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £41.94k £36.19k N/A N/A N/A