EMMAUS HULL & EAST RIDING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Emmaus Hull is seeking to offer homeless people a home by providing a safe and comfortable, en suite- room with quality communal living accommodation, full-time work in all aspects of the Community business and through companionship and the support of other people an opportunity to recover self-respect, take responsibility for their own lives and help others less fortunate than themselves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£809,914
Roddion a chymynroddion | £79.03k | |
Weithgareddau elusennol | £365.60k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £363.31k | |
Buddsoddiadau | £903 | |
Arall | £1.06k |
Cyfanswm gwariant:
£874,622
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £870.46k | |
Arall | £4.16k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £109,080 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.16k | |
Gwariant elusennol | £870.46k |
Pobl

14 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145797 HULL STREET ANGELS TRINITY
- 29 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- EMMAUS HULL (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS O'DONNELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julia Mizon | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Straker | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Erica Daley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Kirsty Tock | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
John Clarke | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||
Tom Watkins | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
RICHARD WOOD | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £885.89k | £859.09k | £1.24m | £794.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £703.13k | £826.85k | £914.36k | £874.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £191.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £237.01k | £239.92k | £228.59k | £109.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.46k | £88.85k | £54.39k | £268.95k | £79.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £337.37k | £182.71k | £209.13k | £315.06k | £363.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £702.48k | £611.95k | £591.67k | £597.32k | £365.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.39k | £3.91k | £2.66k | £903 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £51.50k | £1.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £170.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £970.03k | £698.63k | £817.15k | £914.36k | £870.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.12k | £4.50k | £9.70k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.28k | £18.01k | £14.95k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.16k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £612.18k | £608.53k | £602.20k | £632.63k | £766.73k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £170.00k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £284.72k | £425.00k | £410.43k | £680.31k | £561.04k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | -£3.03k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £260.17k | £239.62k | £183.43k | £335.65k | £248.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 AUGUST 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 NOV 2017 as amended on 27 Mar 2019 as amended on 02 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS ("THE OBJECTS") OF THE CHARITY SHALL BE THE ALLEVIATION AND RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS ARISING THEREFROM, IN CONFORMANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE EMMAUS MOVEMENT AS PUBLISHED FROM TIME TO TIME BY EMMAUS UK, TO THOSE IN NEED WITHOUT DISTINCTION BY: 3.1. THE PROVISION OF ACCOMMODATION, OR ASSISTANCE IN SUCH PROVISION, FOR HOMELESS PEOPLE IN THE HULL AND EAST RIDING AREA AND SUCH OTHER PLACES AS MAY SEEM APPROPRIATE FROM TIME TO TIME (THE "BENEFICIARIES"). 3.2. THE REHABILITATION OF THE BENEFICIARIES AS APPROPRIATE AND THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EMPLOYMENT TRAINING) AND WORK OPPORTUNITIES AND SATISFACTION FOR THE BENEFICIARIES WITH THE PURPOSE OF DEVELOPING THEIR SKILLS TO ENABLE THEM TO GAIN EMPLOYMENT IN THE FUTURE AND THEREBY DEVELOP A SENSE OF SELF WORTH AND DIGNITY THROUGH HAVING A SELF-SUPPORTING LIFE. 3.3. THE SUPPORT OF THE WORK OF OTHER EMMAUS COMMUNITIES AND GROUPS OR OTHER AGENCIES IN THE RELIEF OF POVERTY AND HOMELESSNESS WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) BY THE EXCHANGE OF RESOURCES, INFORMATION AND EXPERTISE WITH OTHER EMMAUS PROJECTS WORLD WIDE. 3.4. THE FULFILLING OF SUCH OTHER PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE RECOGNISED BY ENGLISH LAW AS BEING CHARITABLE AND WHICH THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
HULL AND EAST RIDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Orchard
32/33 Lockwood Street
Hull
HU2 0HJ
- Ffôn:
- 01482223722
- E-bost:
- STEPHANIE@EMMAUSHULL.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window