Ymddiriedolwyr THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF SOMERVILLE COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139440

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
43 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Ignatieva | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Dr Thaddeus Komacek | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Colin Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Sarah Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Markos Koumaditis | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Professor Emily Flashman | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Konstantina Vogiatzaki | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Iyiola Solanke | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Professor Robin Klemm | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Michelle Jackson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Owens Patricia | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Prateek Agrawal | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Dr Faridah Zaman | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Samantha Dieckmann | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Elena Seiradake | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Baroness Janet Royall | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
Professor Renaud Lambiotte | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor Louise Mycock | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Dr Francesca Southerden | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Professor Damian Tyler | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Sara Kalim | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Professor Dan Ciubotaru | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Charlotte Potts | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Professor Karen Nielsen | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
ANDREW PARKER | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|||||
Professor Christopher Hare | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
Dr Steve Rayner | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|||||
Professor Almut Suerbaum | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNIE SUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PHILIP WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DANIEL ANTHONY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR STEPHEN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JULIE DICKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MICHAEL HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR CHARLES SPENCE PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR FIONA STAFFORD SPARKES FRSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr LUKE PITCHER BA MA MST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NATALIA MAGDALENA NOWAKOWSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BEATE DIGNAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BENJAMIN THOMPSON MA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SIMON KEMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JONATHAN BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR LOIS MCNAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.