Hanes ariannol STREET CHILD
Rhif yr elusen: 1128536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.65m | £13.74m | £13.02m | £17.33m | £20.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.05m | £12.02m | £12.46m | £17.27m | £20.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.34m | £1.94m | £2.38m | £2.43m | £1.47m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.50m | £12.48m | £12.51m | £16.71m | £18.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £146.56k | £1.26m | £508.16k | £626.60k | £1.17m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02k | £806 | £358 | £353 | £13.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £160.80k | £149.75k | £120.81k | £512.23k | £108.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.63m | £8.45m | £11.09m | £15.32m | £17.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.42m | £3.57m | £1.37m | £1.95m | £2.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.18k | £423 | £17.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.16m | £6.90m | £10.33m | £14.40m | £15.84m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.