ymddiriedolwyr STREET CHILD
Rhif yr elusen: 1128536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anthony Wallersteiner MA, PHD | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|||||||||
Daniel David Collison | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||||||
SARAH ELIZABETH HUGHES | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||||||
Professor Mary Lynn Davies | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||||||
Gabriele Cipparrone | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||||||
Kirti Mistry | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||||||
Andrew White | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||||||
Andrea Vincenzo Salvato | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Dominic James Henry Ashcroft | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
James Sean Ryan | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Gary James Heffernan | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Emanuel Kohnstamm | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Martinus Geradus Johannes Van Den Berg | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Nicholas Mason | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||||||
David Zachary Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 November 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.