ymddiriedolwyr THE BAILIFFGATE MUSEUM AND GALLERY
Rhif yr elusen: 1127149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Humphrys | Cadeirydd | 04 March 2015 |
|
|||||
Carlton David Watson | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Charlotte Wright | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Alan Ferguson | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||
Luke McTaggart | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Mark Thew | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Lynda Wearn | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|||||
Mary Louise Dawson | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH BOLAM | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|||||
IAN WAGGOTT | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
||||
WILLIAM GRISDALE | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.