Hanes ariannol HOXTON HEALTH

Rhif yr elusen: 1127769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.58k £109.60k £113.52k £124.65k £150.84k
Cyfanswm gwariant £136.89k £79.10k £112.97k £133.75k £130.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £13.68k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £17.69k N/A N/A