THE JOHN TOWNSEND TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to educate and care for d/Deaf children and young people or young people with communication difficulties, who may have additional needs, for a positive future within work and their communities, preparing them for a positive future. We provide education, care, therapy, medical support, independence training and residential care
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2014
Cyfanswm incwm:
£13,712,111
Roddion a chymynroddion | £799.64k | |
Weithgareddau elusennol | £12.34m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £566.32k | |
Buddsoddiadau | £1.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£13,315,390
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £12.42m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £890.83k | |
Gwariant elusennol | £12.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £396.72k |
Pobl

402 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
115 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- MONKSHILL FARM (Enw gwaith)
- ROYAL SCHOOL FOR DEAF CHILDREN MARGATE (Enw gwaith)
- WESTGATE COLLEGE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ANDREW SIMPSON | Cadeirydd | 25 July 2011 |
|
|
||||
HIS HON JOHN COLYER QC | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
||||
LINDSEY ROUSSEAU | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|||||
WENDY JANE EADSFORTH | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.67m | £12.78m | £12.12m | £14.51m | £13.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.94m | £12.58m | £10.52m | £12.74m | £13.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.86k | £334.66k | £322.31k | £2.43m | £799.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £312.12k | £350.17k | £482.63k | £570.67k | £566.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.65m | £11.31m | £11.15m | £11.50m | £12.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £83.67k | £64.91k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.00k | £9.14k | £0 | £2.71k | £1.79k | |
|
Incwm - Arall | £298.00k | £838.85k | £163.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.61k | £269.75k | £193.61k | £2.43m | £8.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.60m | £12.20m | £10.03m | £12.03m | £12.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.30k | £15.25k | £17.76k | £18.55k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £85.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.61m | £13.26m | £13.40m | £14.84m | £15.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.08m | £1.42m | £2.09m | £1.92m | £1.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.83m | -£2.04m | -£2.85m | -£1.05m | -£242.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.25m | £1.33m | £2.06m | £1.75m | £2.77m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
1A TO EDUCATE AND CARE FOR PERSONS WHO ARE DEAF OR WHO HAVE DIFFICULTIES IN COMMUNICATING WITH OTHERS (INCLUDING SUCH PERSONS WHO ARE ALSO DISADVANTAGED IN OTHER WAYS) AND WHO HAVE NEED OF EDUCATION AND CARE BY VIRTUE OF THEIR DISADVANTAGES AND DIFFICULTIES; 1B TO PREPARE SUCH PERSONS FOR LIVING, AND TO ASSIST THEM TO LIVE, WITHIN THE COMMUNITY; 1C TO RELIEVE AND ASSIST SUCH PERSONS WHO REQUIRE PROLONGED CARE BY SUCH MEANS AS ARE THOUGHT FIT WHICH MAY INCLUDE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE FOR THEM; 1D TO MAKE GRANTS TO SUCH PERSONS OR ASSIST OTHER CHARITIES (INCLUDING ROYAL SCHOOL FOR DEAF CHILDREN MARGATE THE TRUSTEE) IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM; 1E TO RELIEVE AND ASSIST SUCH PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; IN EACH CASE GIVING PREFERENCE: FIRST TO CHILDREN AND YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 18; AND SECONDLY TO YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 25. 2 TO EDUCATE THE PUBLIC AS TO THE NEEDS OF SUCH PERSONS AND TO TRAIN THOSE WHO ARE INTERESTED TO COMMUNICATE WITH THEM. 3 TO TRAIN INTERESTED MEMBERS OF THE PUBLIC TO EDUCATE AND CARE FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Elusennau cysylltiedig
- AFTER CARE FUND
- ARTHUR WILLIAMS EDUCATIONAL PROGRESS PRIZE FUND
- CHARLOTTE E HARE MEMORIAL PRIZE
- CHILDRENS FUND
- EDWARD WADSWORTH ENDOWMENT FUND
- ELLIOTT MEMORIAL PRIZE FUND
- EMMA ETHEL BROWN LEGACY
- LEONARD MORTIMER PRIZE FUND
- MARTHA CRAIG MEMORIAL FUND
- POCOCK MEMORIAL FUND
- R C PETERS MEMORIAL PRIZE
- SIDNEY E LAWRENCE FUND
- SIDNEY MORTIMER PRIZE FUND
- SIDNEY STOPS ENDOWMENT FUND
- SIR JOHN HOWARD ENDOWMENT FUND
- THE JOHN TOWNSEND FOUNDATION
- 02 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL SCHOOL FOR DEAF CHILDREN
VICTORIA ROAD
MARGATE
CT9 1NB
- Ffôn:
- 01843227561
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window