Hanes ariannol PARTRIDGE GREEN AREA RESPONSE TEAM

Rhif yr elusen: 1131374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/06/2020 08/06/2021 08/06/2022 08/06/2023 08/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.63k £2.78k £650 £1.55k £778
Cyfanswm gwariant £2.09k £2.02k £908 £2.05k £5.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A