Hanes ariannol THE DUKE OF LANCASTER HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 1130880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.15m £184.98k £1.09m £574.70k £500.95k
Cyfanswm gwariant £89.46k £96.05k £114.67k £110.37k £178.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.00m N/A £900.00k £350.00k £240.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £147.76k N/A £188.97k £223.32k £250.25k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £881 N/A £49 £1.38k £10.71k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.85k N/A £114.67k £110.37k £178.89k
Gwariant - Ar godi arian £77.61k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.85k N/A £5.53k £8.50k £7.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £71.73k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0