ymddiriedolwyr THOMAS CHRISTIES ALMSHOUSE & RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 1128679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lawton | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Tara Kate Devine | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
ANDREW RUSSELL | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
Dr Richard Gallivan | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Donald Parsons | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
DAVID STANTON FLETCHER | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||
Rev Kevin Goss | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|||||
ALISON PHILLIPSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.