AGE UK

Rhif yr elusen: 1128267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Age UK aims to create a world where older people can live their lives free from poverty, isolation and neglect. It raises awareness of issues affecting older people in the UK and overseas, researches and campaigns for changes in policy and practice, and offers practical support to disadvantaged older people. It is funded by individuals, companies and trusts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Bangladesh
  • Byrma
  • Cenia
  • Colombia
  • De Affrica
  • De Corea
  • Ethiopia
  • Fiet-nam
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Thai
  • Haiti
  • India
  • Iorddonen
  • Kyrgyzstan
  • Libanus
  • Mosambic
  • Nepal
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Tanzania
  • Uganda
  • Ukrain
  • Yemen
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Toby Emil Strauss Cadeirydd 04 January 2022
Dim ar gofnod
Helen Rice Ymddiriedolwr 01 October 2024
WH COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lynda Thomas Ymddiriedolwr 13 February 2023
Dim ar gofnod
Nick Ernest Burstin Ymddiriedolwr 28 September 2022
Dim ar gofnod
Preeti Sadarangani Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Ann Veronica Keeling Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
Dawn McNally Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
Jackie Freeman Ymddiriedolwr 26 May 2021
THE ROUNDHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Roy Shubhabrata Ymddiriedolwr 26 November 2020
AGE UK BATH AND NORTH EAST SOMERSET LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Carol Winifred Cole Ymddiriedolwr 26 November 2020
THE BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Scott Ymddiriedolwr 26 November 2020
Dim ar gofnod
Martin Clifford Jones Ymddiriedolwr 29 March 2020
THE CARE WORKERS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW MICHAEL MORLEY DIXON Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
SHARON JANE ALLEN Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £130.95m £127.06m £125.97m £123.23m £121.70m
Cyfanswm gwariant £136.35m £125.14m £115.29m £130.52m £128.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.04m £3.87m £2.79m £11.04k £959
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.09m £107.25k £2.27m £2.38m £80.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £67.74m £86.87m £77.17m £73.70m £68.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £57.52m £23.65m £43.78m £46.06m £49.07m
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.37m £6.85m £3.89m £2.50m £3.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.02m £707.00k £649.00k £970.00k £1.08m
Incwm - Arall £304.00k £8.98m £480.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £24.96m £23.08m £29.98m £25.88m £27.56m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £63.61m £69.26m £62.79m £72.40m £65.15m
Gwariant - Ar godi arian £16.16m £14.50m £18.45m £58.12m £22.50m
Gwariant - Llywodraethu £589.00k £510.00k £869.00k £913.00k £1.15m
Gwariant - Sefydliad grantiau £432.00k £207.00k £29.14m £30.95m £23.05m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £230.00k £247.00k £811.00k £584.20k £0
Gwariant - Arall £56.59m £41.39m £34.05m £0 £40.42m

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £11.02m £7.99m £6.83m £6.92m £7.97m
Buddsoddiadau tymor hir £59.38m £61.70m £62.57m £54.64m £46.96m
Cyfanswm asedau £24.02m £25.65m £38.56m £31.24m £29.76m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£7.25m -£7.99m -£1.21m -£13.00k -£6.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £35.59m £27.24m £26.76m £27.14m £27.53m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 16 JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE CHARITY CALLED AGE CONCERN ENGLAND - 261794
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 17 Tachwedd 2010 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Age UK
7th Floor
One America Square
17 Crosswall
LONDON
EC3N 2LB
Ffôn:
08001698080