Hanes ariannol REETH AND DISTRICT COMMUNITY SPORTS CLUB LTD

Rhif yr elusen: 1129787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/06/2020 04/06/2021 04/06/2022 04/06/2023 04/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.28k £17.75k £3.51k £5.06k £4.13k
Cyfanswm gwariant £30.02k £30.44k £28.97k £28.43k £30.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.67k N/A N/A N/A