Hanes ariannol TOGETHER WOMEN PROJECTS (YORKSHIRE AND HUMBERSIDE)
Rhif yr elusen: 1128892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.42m | £1.68m | £2.35m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.40m | £1.54m | £1.95m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £315.14k | £916.61k | £788.68k | £1.95m | £1.74m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £315.14k | £43.20k | £132.15k | £395.28k | £266.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.45k | £4.80k | £69.88k | £84.21k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £535 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £1.41m | £1.61m | £2.27m | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.21k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.40m | £1.54m | £1.95m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.22k | £4.22k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.