Hanes ariannol PRESTON NORTH END COMMUNITY AND EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1130773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £917.79k | £932.15k | £1.08m | £1.31m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £862.94k | £960.44k | £823.64k | £1.13m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £141.62k | £607.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.82k | £59.28k | £134.69k | £158.07k | £54.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £879.97k | £812.17k | £929.43k | £1.15m | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £60.70k | £14.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £712.04k | £960.44k | £823.64k | £1.13m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £150.91k | £0 | £0 | £0 | £19.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.50k | £0 | £10.81k | £7.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.