Hanes ariannol THE INSPIRE AND ACHIEVE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1129402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/08/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £438.19k £853.03k £1.18m £456.65k £562.97k
Cyfanswm gwariant £382.55k £912.98k £1.29m £417.78k £476.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £391.17k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.75k £9.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.45k £2.70k N/A £2.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £7.44k N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £815.79k £1.17m N/A £560.44k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Arall N/A £35.79k £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £906.50k £1.27m N/A £469.48k
Gwariant - Ar godi arian N/A £6.49k £14.18k N/A £7.39k
Gwariant - Llywodraethu N/A £21.47k £24.37k N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A £0