Hanes ariannol UNIVERSITY OF DERBY THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1129005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.28m £3.38m £3.36m £5.07m £4.22m
Cyfanswm gwariant £4.29m £3.40m £4.62m £4.82m £5.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £809.63k N/A £333.74k £1.43m £863.98k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.84m £0 £1.97m £3.02m £1.62m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £221.78k £0 £162.30k £207.09k £262.20k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.96m £2.79m £1.52m £1.79m £2.24m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.56k £226.00k £7.38k £64.38k £96.60k
Incwm - Arall £252.04k £356.38k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.05m £3.40m £4.35m £4.46m £4.95m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £58.10k £359.53k £474.72k
Gwariant - Llywodraethu £0 £34.42k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.24m £0 £219.13k £0 £0