Hanes ariannol LEEDS UNIVERSITY UNION

Rhif yr elusen: 1136742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.22m £8.41m £13.12m £13.96m £14.58m
Cyfanswm gwariant £11.51m £8.60m £13.06m £13.98m £14.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £668.53k £9.91k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.53m £4.09m £3.91m £4.04m £4.31m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £351.29k £160.47k £270.08k £331.92k £405.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.46m £3.47m £8.81m £9.53m £9.76m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.80k £248 £300 £13.97k £73.00k
Incwm - Arall £871.60k £697.03k £126.82k £40.96k £38.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.51m £8.60m £13.06m £13.98m £14.43m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £27.26k £25.21k £14.20k £28.42k £38.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0