Hanes ariannol AIGBURTH COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1129291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £186.22k £319.13k £190.14k £186.98k £199.41k
Cyfanswm gwariant £166.49k £158.81k £223.51k £153.87k £199.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A