Hanes ariannol KIDS INSPIRE
Rhif yr elusen: 1129513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £925.28k | £1.34m | £1.67m | £1.79m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £945.75k | £1.19m | £1.28m | £1.63m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £346.31k | £394.88k | £162.52k | £443.46k | £146.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £250.00k | N/A | £420.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £382.80k | £587.37k | £836.69k | £726.10k | £872.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.54k | £169.39k | £51.76k | £137.15k | £193.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £417.14k | £575.94k | £702.26k | £916.39k | £832.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141 | £848 | £467 | £3.91k | £22.30k | |
|
Incwm - Arall | £141 | £8.03k | £77.31k | £9.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.33k | £100 | £1.32k | £6.59k | £600 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £778.78k | £976.88k | £1.12m | £1.42m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £166.97k | £213.04k | £155.33k | £215.87k | £260.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.76k | £20.52k | £26.01k | £31.76k | £27.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.