NORTH STAFFORDSHIRE PROSTATE CANCER SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide support and information to Prostate Cancer patients of all ages and their carers, and raise awareness of prostate cancer among the general public in the North Staffordshire area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE STEVENSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Reginald John Aldridge | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Peter Lamb | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Edward James Broomhall | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Michael John Capewell | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Eric Bailey | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
NEIL Harry BLURTON | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
||||
KENNETH SMEDLEY | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
ANGELA HACKNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev William Arthur Wakelin | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.66k | £660 | £840 | £1.21k | £1.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83k | £5.49k | £877 | £1.20k | £1.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
* PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF MEN WITH PROSTATE CANCER AND THEIR CARERS THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE * WORK IN PARTNERSHIP WITH OTHER STATUTORY AND VOLUNTARY ORGANISATIONS TO IMPROVE THE SERVICES AND TREATMENT RELATING TO PROSTATE CANCER * ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO PROSTATE CANCER
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 GREEN LANE
BLYTHE BRIDGE
STOKE-ON-TRENT
ST11 9LZ
- Ffôn:
- 01782393623
- E-bost:
- clivestevenson19@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window