THE LONDON REGIMENT WELFARE AND BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The London Regiment continues to promote and build funds which generates monies for its troops Welfare and Benevolence, particularly for those personnel and families, who are currently serving on mobilised operational service. We are actively raising funds by charitable means promoting sponsorship in such activities as Marathons, Golf Competitions, Expeditions and General Fund Raising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Jeremy Moomey TD | Cadeirydd |
|
||||||
Derek Harwood | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
THOMAS HALLETT | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
|
||||
MR GREG TRUMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT DENMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £5.88k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.33k | £2.50k | £6.80k | £800 | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Awst 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ebrill 2023 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2022 | 361 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
GOVERNING DOCUMENT 22 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (1) TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY SERVING OR FORMER MEMBERS OF THE LONDON REGIMENT AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN NEED BY VIRTUE OF FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS OR DISABILITY; AND (2) THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE LONDON REGIMENT BY THE PROVISION AND SUPPORT OF FACILITIES AND ACTIVITIES FOR THE EFFICIENCY AND WELL-BEING OF SERVICE PERSONNEL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LONDON REGIMENT
27 ST JOHN'S HILL
BATTERSEA
LONDON
SW11 1TT
- Ffôn:
- 02079243122
- E-bost:
- londons-rao@mod.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window