ymddiriedolwyr THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN CAMBRIDGESHIRE AREA QUAKER MEETING CHARITIES
Rhif yr elusen: 1134537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Harnor | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Graham Waterhouse | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Dan Ellis | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Professor Neil Jones | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|||||
Dr Dorothy Battinson Ball | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Elizabeth Amelia Grace Megson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
James Bewsher | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.