Hanes ariannol WORKING CHANCE LTD
Rhif yr elusen: 1131802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £766.16k | £933.09k | £856.22k | £895.61k | £628.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.28k | £686.80k | £845.26k | £933.14k | £829.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.16k | £68.56k | £100.00k | £87.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.98k | £71.27k | £72.85k | £211.53k | £92.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.96k | £3.44k | £1.31k | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £662.11k | £823.14k | £773.47k | £683.31k | £510.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.11k | £2.08k | £30 | £769 | £19.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £33.16k | £8.56k | £0 | £4.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £686.37k | £661.36k | £775.02k | £865.85k | £781.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.91k | £25.44k | £70.24k | £67.30k | £48.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.61k | £36.42k | £40.59k | £36.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.