THE COLLEGE OF ALL SOULS OF THE FAITHFUL DEPARTED, OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All Souls College is part of the University of Oxford. It advances research and education, particularly in the Humanities, the Law, the Social Sciences, the Natural Sciences, and Mathematics; promotes the links between the academic world and public life; and maintains the tradition of the College as a place of prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£15,638,000
Roddion a chymynroddion | £1.00k | |
Weithgareddau elusennol | £622.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £14.97m | |
Arall | £46.00k |
Cyfanswm gwariant:
£9,473,000
Codi arian | £2.30m | |
Weithgareddau elusennol | £7.18m | |
Arall | £0 |
£36,763,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £314,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.30m | |
Gwariant elusennol | £7.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.17m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.30m | |
Gwariant elusennol | £7.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £42.93m |
Pobl

119 Gweithwyr
85 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 4 |
£120k i £130k | 11 |
£130k i £140k | 3 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
- ALL SOULS COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
85 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR, SIR JOHN VICKERS | Cadeirydd |
|
||||||
JUSTAS PETRAUSKAS | Ymddiriedolwr | 03 November 2024 |
|
|
||||
DEJOY SHASTIKK KUMARAN | Ymddiriedolwr | 03 November 2024 |
|
|
||||
REVD CANON RACHEL CARNEGIE | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR ALPA SHAH | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR RODERICK CRAIG MACLEAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL JONATHAN BRADDICK | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
SIMON SWAIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR DAME ANGELA MCLEAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
AUGUSTUS SMITH | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Julia Sarah Ann Moore | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Steve Evans | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Alison Catherine Macdonald | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR OLADAPO OLADIPO OLAKUNLE AKANDE | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Dr Matan Mazor | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jane Tan | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Noam Yuchtman | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
DR ANTONIA WEBERLING | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Charlotte Linton | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Nuno Castel-Branco | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Paula Chan | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr ROSS ANDERSON | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
LORD ANDREW STEPHEN BURROWS | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Dr CLAIRE HALL | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
OLANA PETERS | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
MUHAMMAD HAMEEM BIN SHEIK ALAUDIN | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR THOMAS HEGGHAMMER | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor MICHAEL JOHN LOBBAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr DMITRI LEVITIN | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Dr Tess Mary Saltmarsh Little | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
ROSS MONCRIEFF | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
JANE COOPER | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
DAMIAN ADAM MAHER | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHARLES RENTON | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr TAKATO YOSHIMURA | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr RUSTAM JAMILOV | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
ALEXANDROS PAUL HOLLENDER | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JAMES SCAMBLER | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr ALISON NICOLE JOHN | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
CARL PHILIPP EMANUEL NOTHAFT | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Dr Erik Panzer | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Professor Miriam Meyerhoff | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Professor Sheilagh Catheren Ogilvie | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Professor Timothy Andrew Orville Endicott | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Dr Justin Stover | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR Amia Srinivasan | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Alexander Georgiou | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Chun Hin Lucas Tse | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Dr Anne Wolf | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
George Woudhuysen | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Dr Frederick Wilmot-Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Professor Dame Marina Warner DBE FBA, | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR SANTANU DAS | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
JOHN MERRINGTON | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR LUCIA PRAUSCELLO | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR GAVIN SALAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR EFSTATHIOS KALYVAS | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr ALEX MULLEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
RUTH HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR JULIA MARY HOWARD SMITH | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR LUCIA HELEN ZEDNER | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN RUMFITT | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR DIWAKAR ACHARYA | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||
PROFESSOR CATRIONA SETH | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR WOLFGANG ERNST | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR CATHERINE MORGAN OBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER WILSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR FRANCIS BROWN | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||
PROFESSOR CECILE FABRE | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR PAUL FENDLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR BEATA SMARZYNSKA JAVORCIK | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr CLARE BUCKNELL | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR NEIL KENNY FBA | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
SIR NOEL MALCOLM FBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lord William Arthur Waldegrave of North Hill PC, MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR SUZANNE AIGRAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR JOHN NICHOLAS PEREGRINE HORDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RT HON DR JOHN REDWOOD MP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR IAN LOADER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR COLIN BURROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR LAUNCELOT HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR CECILIA TRIFOGLI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ANDREW IAN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORD DAVID PANNICK QC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR CECILIA HEYES FBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.85m | £11.62m | £10.41m | £13.48m | £15.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.94m | £10.93m | £14.40m | £12.02m | £9.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £535.44k | £417.44k | £302.23k | £336.00k | £314.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.17k | £8.00k | £1.95k | £2.00k | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.97k | £48.07k | £73.90k | £61.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £536.48k | £141.99k | £183.61k | £600.00k | £622.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.62m | £10.60m | £9.57m | £12.78m | £14.97m | |
|
Incwm - Arall | £639.14k | £821.68k | £583.72k | £33.00k | £46.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.69m | £9.70m | £12.88m | £10.61m | £7.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.25m | £1.23m | £1.52m | £1.41m | £2.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.39k | £23.94k | £21.43k | £24.00k | £66.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.85k | £923.34k | £30.85k | £86.00k | £142.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.25m | £1.23m | £1.52m | £1.41m | £2.30m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.10m | £11.01m | £10.65m | £13.32m | £15.78m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £454.40m | £515.81m | £538.66m | £527.26m | £563.08m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.51m | £3.96m | £3.83m | £3.36m | £4.19m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£3.07m | -£2.43m | -£4.35m | -£4.18m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.53m | £2.26m | £2.18m | £2.11m | £2.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF FOUNDATION 20 MAY 1438 AND STATUTES MADE 25 JUNE 1925 LAST AMENDED 8 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PRAY FOR THE SOULS OF ALL THE FAITHFUL DEPARTED AND TO PROMOTE THE STUDY OF PHILOSOPHY, ARTS, THEOLOGY AND CIVIL AND CANON LAW
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGH STREET
OXFORD
OX1 4AL
- Ffôn:
- 01865279379
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window