THE WARDEN AND SCHOLARS OF THE HOUSE OR COLLEGE OF SCHOLARS OF MERTON IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND LEARNING THROUGH PROVISION OF TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT TO APPROXIMATELY 600 RESIDENT UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS WHO ARE ENGAGED ON A COURSE OF STUDIES LEADING TO THE AWARD OF A DEGREE IN THE UNIVERISTY OF OXFORD AND THROUGH THE APPOINTMENT OR EMPLOYMENT OF FELLOWS AND ACADEMIC STAFF WHO ARE ACTIVELY ENGAGED IN RESEARCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£21,160,000
Roddion a chymynroddion | £4.95m | |
Weithgareddau elusennol | £7.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £695.00k | |
Buddsoddiadau | £8.49m | |
Arall | £4.00k |
Cyfanswm gwariant:
£21,855,000
Codi arian | £3.24m | |
Weithgareddau elusennol | £18.06m | |
Arall | £553.00k |
£50,183,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.80m | |
Gwariant elusennol | £18.06m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.80m | |
Gwariant elusennol | £18.06m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.49m |
Pobl

155 Gweithwyr
52 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 4 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- MERTON COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
52 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Justin White | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Dr Ted Tregear | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Rory Gregson | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Professor Stanislav Zivny | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Professor Samuel Fletcher | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Krishnan Jesse Ram-Prasad | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr David Philipp Nadlinger | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Martina Astrid Rodda | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Lucy Brookes | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Professor Naomi Waltham-Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Lindsay Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor James Newton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mark Coote | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Dr Nathaniel Lane | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Dr Jane Gover | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Professor Thomas Richards | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Jennifer Altehenger | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Dr Alice Brooke | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Helen Small | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Madhavi Krishnan | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Professor Julian Knight | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Matthew Higgins | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Ehud Hrushovski | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Lorna Hutson | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Tim Lightfoot | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR HUGH WATKINS | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
FRA' JOHN EIDINOW | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Prof Radek Erban | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
ANDREW MACKIE | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
Dr Bassel Tarbush | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
CHARLES ALAN HEATHCOTE ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 14 February 2013 |
|
|||||
PROFESSOR SIR ANDREW WILES | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|
||||
Dr Kate Blackmon | Ymddiriedolwr | 01 October 2003 |
|
|
||||
PROFESSOR ALAN MORRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor RHIANNON ASH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR SIMON MARTIN HOOKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor MICHAEL WHITWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF DAVID PATERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ALEXANDER SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ARTUR EKERT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Prof. Daniel MacGregor Grimley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR IRENE LEMOS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Matthew Grimley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JULIA CAROLINE WALWORTH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR PETER WILLIAM HAROLD HOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Professor JONATHAN RALPH WARBURG PRAG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Professor IAN MACLACHLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor ALAN BARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor ALEXANDER SCHEKOCHIHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor STEVEN GUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Warden JENNIFER PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor PATRICIA THORNTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.69m | £13.85m | £15.11m | £19.30m | £21.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.60m | £16.97m | £18.98m | £19.05m | £21.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £2.65m | £3.05m | £1.93m | £4.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £526.00k | £17.00k | £672.00k | £493.00k | £695.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.47m | £4.64m | £5.47m | £6.66m | £7.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £479.00k | £1.48m | £1.59m | £316.00k | £1.64m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.11m | £6.34m | £5.90m | £7.48m | £8.49m | |
|
Incwm - Arall | £366.00k | £198.00k | £24.00k | £8.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £320.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.29m | £14.82m | £16.01m | £16.17m | £18.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.92m | £2.13m | £2.51m | £2.42m | £3.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £26.00k | £31.00k | £34.00k | £37.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £274.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.38m | £1.64m | £1.81m | £1.85m | £2.68m | |
|
Gwariant - Arall | £392.00k | £14.00k | £464.00k | £467.00k | £553.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £17.56m | £16.96m | £16.67m | £16.52m | £16.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £277.04m | £317.15m | £341.26m | £334.56m | £383.02m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.15m | £9.11m | £10.97m | £10.47m | £10.47m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.01m | -£1.83m | -£3.10m | -£1.89m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.87m | £1.79m | £2.30m | £1.60m | £2.43m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDED IN 1264 WITH STATUTES DATED 30 APRIL 1926 LAST AMENDED MARCH 2008 AS AMENDED ON 15 JUL 2015 08 NOV 2022 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08 NOV 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION, RELIGION, LEARNING AND RESEARCH AND TO BE A COLLEGE IN OXFORD OR ELSEWHERE
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MERTON COLLEGE
MERTON STREET
OXFORD
OX1 4JD
- Ffôn:
- 01865276310
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window