Hanes ariannol KOSHER OUTLET ASSISTANCE LTD
Rhif yr elusen: 1135484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.62m | £7.64m | £6.94m | £6.34m | £8.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.43m | £7.56m | £6.73m | £6.42m | £8.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.28k | £650 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £183.36k | £204.10k | £68.70k | £58.51k | £107.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.44m | £7.43m | £6.87m | £6.28m | £8.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14k | £2.26k | £1.01k | £92 | £2.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £289.01k | £308.55k | £151.94k | £143.66k | £201.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.14m | £7.25m | £6.58m | £6.28m | £7.89m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.87k | £6.30k | £4.35k | £4.30k | £7.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.00k | £64.83k | £147.59k | £139.36k | £60.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.