Hanes ariannol WEST ITCHEN COMMUNITY TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1130797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £549.54k £477.49k £388.86k £326.49k £348.49k
Cyfanswm gwariant £544.51k £472.99k £386.59k £401.22k £409.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £221.45k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £328.06k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £24 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £135.39k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £188.98k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £220.13k N/A N/A N/A N/A