ymddiriedolwyr ST.PETER'S SCHOOL, YORK
Rhif yr elusen: 1141329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM WOOLLEY | Cadeirydd | 25 June 2013 |
|
|
||||
Helen Gwynne Chamberlain | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Amanda Jane Dowdy | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Jonathan David Gill | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Helen Baker | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
Giselle Vidic Cattorini | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Sir John Arthur Townsley | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Charlotte Louise Smart | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Mark Calvert | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
DR Nigel Philip Durham | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DR Simon Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Jenny Copley-Farnell | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Paul Widdicombe | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
ADRIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.